THE SEVENOAKS ALMSHOUSE CHARITY

Rhif yr elusen: 226418
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The Sevenoaks Almshouse Charity offers accomodation to people who meet the guidelines for selection of residents. The area of benefit is the area administered by Sevenoaks District Council

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £221,931
Cyfanswm gwariant: £421,140

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Mae un neu fwy o ymddiriedolwyr yn derbyn taliadau neu fuddion gan yr elusen oherwydd eu bod yn darparu gwasanaethau i'r elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Llety/tai
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Caint

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 16 Hydref 1963: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

10 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
MR M BOLTON Cadeirydd
Dim ar gofnod
Alan John Pople Ymddiriedolwr 21 September 2020
Dim ar gofnod
Roger Best Ymddiriedolwr 20 January 2020
SEVENOAKS SCHOOL
Derbyniwyd: Ar amser
Dr Jean Merilyn Canet Ymddiriedolwr 11 December 2019
STAG COMMUNITY ARTS CENTRE
Derbyniwyd: Ar amser
LADY MARGARET BOSWELL'S CHURCH OF ENGLAND EDUCATIONAL CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
Christine Brindley Ymddiriedolwr 13 September 2018
MEDAIR UK
Derbyniwyd: Ar amser
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST NICHOLAS, SEVENOAKS
Derbyniwyd: Ar amser
Peter Stewart Ymddiriedolwr 13 September 2018
Dim ar gofnod
Felicity Broomby Ymddiriedolwr 14 October 2013
Dim ar gofnod
JAMES LONDON Ymddiriedolwr 30 July 2012
Dim ar gofnod
Helen Tebay Ymddiriedolwr 30 August 1969
Dim ar gofnod
REV A MACLEAY Ymddiriedolwr
CHARITY OF SIR HENRY FERMOR
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £212.21k £207.90k £209.55k £224.67k £221.93k
Cyfanswm gwariant £90.34k £203.63k £211.21k £100.02k £421.14k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 24 Hydref 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 24 Hydref 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 18 Hydref 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 18 Hydref 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 10 Hydref 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 10 Hydref 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 11 Hydref 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 11 Hydref 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 07 Medi 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 07 Medi 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
SEVENOAKS SCHOOL
HIGH STREET
SEVENOAKS
TN13 1HU
Ffôn:
01732455133