ymddiriedolwyr UNITED SOCIETY FOR CHRISTIAN LITERATURE
Rhif yr elusen: 226512
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonathan Kerry | Cadeirydd | 03 February 2021 |
|
|||||||
Josephine Carlsson | Ymddiriedolwr | 01 July 2020 |
|
|
||||||
PAUL LANGRIDGE | Ymddiriedolwr | 17 November 2016 |
|
|
||||||
Philip Alexander Simpson | Ymddiriedolwr | 19 November 2015 |
|
|||||||
Christine Elliott | Ymddiriedolwr | 10 January 2014 |
|
|||||||
Garry Beech | Ymddiriedolwr | 10 January 2014 |
|
|||||||
DR FRANCES SHAW | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.