Hanes ariannol ANN WATSON'S TRUST
Rhif yr elusen: 226675
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (49 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £468.74k | £524.00k | £492.52k | £485.92k | £606.67k | |
|
Cyfanswm gwariant | £279.67k | £380.26k | £280.92k | £354.28k | £474.26k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £499.00k | N/A | N/A | £606.67k | |
|
Incwm - Arall | N/A | £25.00k | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £249.90k | N/A | N/A | £278.76k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £130.35k | N/A | N/A | £195.51k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £42.28k | N/A | N/A | £53.88k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £117.06k | N/A | N/A | £138.17k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £27.98k | N/A | N/A | £95.98k | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | N/A | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.