ROYAL BOTANICAL AND HORTICULTURAL SOCIETY OF MANCHESTER AND THE NORTHERN COUNTIES
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Grant making charity. Grants are made to organisations applying in the botanical and horticultural sector.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2013
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 26 Awst 2015: y trosglwyddwyd cronfeydd i 702017 THE NORTH OF ENGLAND HORTICULTURAL SOCIETY
- 13 Ebrill 1964: Cofrestrwyd
- 26 Awst 2015: Tynnwyd (TROSGLWYDDO CRONFEYDD)
- ROYAL BOTANICAL SOCIETY (Enw gwaith)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2009 | 31/12/2010 | 31/12/2011 | 31/12/2012 | 31/12/2013 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £20.79k | £20.39k | £51.34k | £25.19k | £24.02k | |
|
Cyfanswm gwariant | £15.17k | £22.66k | £37.51k | £59.90k | £25.16k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2014 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2014 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2013 | 14 Gorffennaf 2014 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2013 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2012 | 17 Mai 2013 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2012 | 17 Mai 2013 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2011 | 06 Medi 2012 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2011 | 06 Medi 2012 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
RULES OF THE SOCIETY AS AMENDED 30 OCTOBER 1935, 30 MARCH 1994, 15 NOVEMBER 1996 AND 13 MARCH 2003
Gwrthrychau elusennol
THE PROMOTION OF SCIENCE AND ART IN BOTANY AND HORTICULTURE.
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window