Dogfen lywodraethu TONBRIDGE THEATRE AND ARTS CLUB
Rhif yr elusen: 227035
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
RULES AS AMENDED ON 21ST SEPTEMBER 1964 AND 29TH JUNE 1970 AS AMENDED ON 17 NOV 2013 AS AMENDED ON 04 DEC 2016 AS AMENDED ON 01 AUG 2017
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE ADVANCEMENT AND IMPROVEMENT OF GENERAL EDUCATION IN RELATION TO ALL ASPECTS OF THE ARTS OF DRAMA, MUSIC AND PAINTING, AND TO DEVELOP THE PUBLIC APPRECIATION OF SUCH ARTS.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
TONBRIDGE AND DISTRICT
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.