ARTHUR ROBINSON WILL TRUST
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Funds donated to Catholic Childrens Society Westminster arch diocese branch. Care and advice to children and families. Full report of their work available from society 73 St Charles Square, London W10 - in early days of trust given to childrens home organised by a community of nuns.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2014
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 14 Medi 2016: y trosglwyddwyd cronfeydd i 233699 WESTMINSTER ROMAN CATHOLIC DIOCESAN TRUST AND OTHE...
- 02 Ebrill 1964: Cofrestrwyd
- 14 Medi 2016: Tynnwyd (TROSGLWYDDO CRONFEYDD)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2010 | 05/04/2011 | 05/04/2012 | 05/04/2013 | 05/04/2014 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.11k | £4.11k | £4.17k | £3.66k | £3.68k | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.37k | £0 | £13.19k | £2.78k | £2.78k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2016 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2016 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2015 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2015 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2014 | 05 Mawrth 2015 | 28 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2014 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2013 | 08 Hydref 2014 | 245 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2013 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
WILL PROVED 25TH AUGUST 1893
Gwrthrychau elusennol
THE MAINTENANCE AND SUPPORT OF AN ORPHANAGE AT BRUGES FOR ROMAN CATHOLIC BOYS, OR FOR OTHER ROMAN CATHOLIC CHARITABLE INSTITUTIONS OR PURPOSES IN ENGLAND AT THE DISCRETION OF THE TRUSTEES OF THE CHARITY.
Maes buddion
NATIONAL AND FOREIGN
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window