Hanes ariannol ARCHITECTURAL AND ARCHAEOLOGICAL SOCIETY OF DURHAM AND NORTHUMBERLAND

Rhif yr elusen: 227397
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £3.84k £6.28k £4.57k £8.62k £36.67k
Cyfanswm gwariant £2.18k £3.88k £2.99k £11.82k £2.48k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A