Hanes ariannol ESTATE CHARITY OF WILLIAM HATCLIFFE
Rhif yr elusen: 227720
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.78m | £1.88m | £1.97m | £1.93m | £2.23m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.47m | £1.31m | £1.64m | £1.46m | £1.81m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £4.60k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.78m | £1.88m | £1.97m | £1.93m | £2.23m | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £546.51k | £531.63k | £533.39k | £549.94k | £586.22k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.92m | £777.46k | £1.11m | £907.57k | £1.22m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £46.51k | £31.63k | £33.39k | £22.90k | £26.46k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £500.00k | £500.00k | £500.00k | £500.00k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £200.49k | £247.16k | £331.43k | £353.80k | £400.64k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.