ymddiriedolwyr CUMBERLAND AND WESTMORLAND ANTIQUARIAN AND ARCHAEOLOGICAL SOCIETY
Rhif yr elusen: 227786
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
28 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Gillian Margaret HEY | Cadeirydd | 22 April 2023 |
|
|
||||||||
Dr SOPHIE THERESE AMBLER | Ymddiriedolwr | 27 April 2024 |
|
|||||||||
Sharon ARROWSMITH | Ymddiriedolwr | 22 April 2023 |
|
|||||||||
Jessica Rosemary TOFT | Ymddiriedolwr | 22 April 2023 |
|
|
||||||||
Dr Sarah Anne Rose | Ymddiriedolwr | 22 April 2023 |
|
|
||||||||
Jennifer Sheila UGLOW | Ymddiriedolwr | 22 April 2023 |
|
|
||||||||
Janice Sheila HICKS | Ymddiriedolwr | 14 May 2022 |
|
|
||||||||
Barbara Marion BLATCHFORD | Ymddiriedolwr | 14 May 2022 |
|
|
||||||||
Claire BRADSHAW | Ymddiriedolwr | 14 May 2022 |
|
|
||||||||
Peter Thomas HUGHES | Ymddiriedolwr | 14 May 2022 |
|
|||||||||
Stephen John Matthews | Ymddiriedolwr | 17 April 2021 |
|
|
||||||||
elsa price | Ymddiriedolwr | 17 April 2021 |
|
|||||||||
Martin Railton | Ymddiriedolwr | 17 April 2021 |
|
|
||||||||
Anthony Raymond WILMOTT | Ymddiriedolwr | 18 April 2020 |
|
|
||||||||
Dr Christopher Donaldson | Ymddiriedolwr | 18 April 2020 |
|
|||||||||
MARK BRENNAND | Ymddiriedolwr | 07 April 2018 |
|
|
||||||||
DR Michael John Winstanley | Ymddiriedolwr | 08 April 2017 |
|
|
||||||||
Alan Kevin Grice | Ymddiriedolwr | 09 April 2016 |
|
|
||||||||
Eleanor Jane Kingston | Ymddiriedolwr | 12 April 2014 |
|
|||||||||
PROFESSOR COLIN MICHAEL RICHARDS | Ymddiriedolwr | 05 April 2014 |
|
|
||||||||
Dr WILLIAM DERMOT SHANNON | Ymddiriedolwr | 25 April 2013 |
|
|||||||||
PROFESSOR ANGUS JAMES LOGIE WINCHESTER | Ymddiriedolwr |
|
||||||||||
MARION MCCLINTOCK MBE BA | Ymddiriedolwr |
|
||||||||||
ROB DAVID | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||
RACHEL MARGARET NEWMAN BA FSA | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||
WARREN DAVID ALLISON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||
DR DAVID JOHN BREEZE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||
Dr KEITH JOHN STRINGER | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.