Hanes ariannol THE ROYAL INSTITUTION OF GREAT BRITAIN
Rhif yr elusen: 227938
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.25m | £4.21m | £3.20m | £4.60m | £5.95m | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.33m | £4.83m | £3.97m | £5.44m | £6.74m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £496.00k | £678.57k | £58.89k | £300.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £527.00k | £870.00k | £321.17k | £505.19k | £931.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £2.67m | £1.79m | £1.20m | £2.50m | £3.29m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.91m | £1.41m | £817.89k | £1.42m | £1.57m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £152.00k | £144.00k | £179.37k | £174.96k | £160.00k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £678.57k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £30.00k | £27.00k | £102.28k | £100.00k | £187.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.59m | £3.34m | £2.93m | £3.45m | £3.93m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.73m | £1.49m | £1.04m | £1.99m | £2.81m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £260.00k | £256.00k | £147.00k | £228.84k | £211.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £51.00k | £51.00k | £37.00k | £0 | £28.00k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.