THE GRANTHAM YORKE TRUST

Rhif yr elusen: 228466
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Education, physical, social training, rehabilitation, recreational pursuits to those under 25 and in need

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2024

Cyfanswm incwm: £270,003
Cyfanswm gwariant: £276,014

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Addysg/hyfforddiant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dinas Birmingham
  • Dinas Coventry
  • Dudley
  • Sandwell
  • Solihull
  • Walsall
  • Wolverhampton

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 14 Tachwedd 1963: Cofrestrwyd
  • 20 Hydref 1993: Tynnwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Buddsoddi
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

9 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Mr T Clarke Cadeirydd
Dim ar gofnod
Emma Germaine Payne Ymddiriedolwr 16 September 2024
MARTINEAU GARDENS
Derbyniwyd: Ar amser
Simon John Evans Ymddiriedolwr 04 March 2024
The Samuel Manninge Charity
Derbyniwyd: Ar amser
The Very Reverend Matthew Thompson Ymddiriedolwr 02 September 2019
THE BLUE COAT SCHOOL BIRMINGHAM LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
THE BIRMINGHAM DIOCESAN BOARD OF FINANCE
Derbyniwyd: Ar amser
ST PHILIP'S RELIEF IN NEED CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
THE FRIENDS OF BIRMINGHAM CATHEDRAL
Derbyniwyd: Ar amser
ST BASIL'S
Derbyniwyd: Ar amser
THE CATHEDRAL CHURCH OF ST PHILIP BIRMINGHAM
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Beverley Momenabadi Ymddiriedolwr 03 March 2019
Dim ar gofnod
HUGH SHERRIFFE Ymddiriedolwr 15 October 2015
THE POLICE FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
Mrs S Butler Ymddiriedolwr 09 January 2014
Dim ar gofnod
Howard Belton Ymddiriedolwr
RICHARDSON BROTHERS FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
Mr F Rattley Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2020 05/04/2021 05/04/2022 05/04/2023 05/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £298.53k £218.58k £242.65k £261.90k £270.00k
Cyfanswm gwariant £359.37k £333.45k £317.74k £352.76k £276.01k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2024 08 Ionawr 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2024 08 Ionawr 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2023 18 Mawrth 2024 42 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2023 18 Mawrth 2024 42 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2022 22 Rhagfyr 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2022 22 Rhagfyr 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2021 16 Tachwedd 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2021 16 Tachwedd 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2020 17 Hydref 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2020 17 Hydref 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Elusennau cysylltiedig

Elusennau cysylltiedig
Dogfen lywodraethu
UNKNOWN
Gwrthrychau elusennol
USED BY THE GOVERNORS TO AUGMENT THE OBJECTS OF THE SCHOOL IN RESPECT OF SERVICES USUALLY OF A WELFARE NATURE.
Maes buddion
NOT DEFINED
Hanes cofrestru
  • 14 Tachwedd 1963 : Cofrestrwyd
  • 20 Hydref 1993 : Tynnwyd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Registered Office - Shakespeare Martineau
1 Colmore Square
BIRMINGHAM
Email for Correspondence Address
B4 6AA
Ffôn:
07940 160 844
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael