THE ORDER OF ST BENEDICT AT ALTON ABBEY

Rhif yr elusen: 229216
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

To enable the Community to live a monastic life according to the rule of St Benedict and provide a retreat guesthouse

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £58,350
Cyfanswm gwariant: £150,723

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
  • Llety/tai
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adnoddau Dynol
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru A Lloegr

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 10 Ebrill 1964: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Trust
Enwau eraill:
  • THE ORDER OF ST BENEDICT (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

9 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
David Nigel Price Cadeirydd
THE EXETER DIOCESAN TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
ALTON ABBEY CIO
Cofrestrwyd yn ddiweddar
THE EXETER DIOCESAN BOARD OF FINANCE
Derbyniwyd: Ar amser
Timothy Patrick Abraham Ymddiriedolwr 07 April 2022
THE ST LAZARUS CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST PETER, CLAPHAM
Cofrestrwyd yn ddiweddar
KESTON COLLEGE
Derbyniwyd: Ar amser
ALTON ABBEY CIO
Cofrestrwyd yn ddiweddar
THE ST JOHN THE DIVINE KENNINGTON PASTORAL TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE SOCIETY OF THE FAITH (INCORPORATED)
Derbyniwyd: Ar amser
Rev Jonathan Edward Evans Ymddiriedolwr 07 April 2022
Friends of Saint Mary's Bruton
Derbyniwyd: Ar amser
ALTON ABBEY CIO
Cofrestrwyd yn ddiweddar
SEXEY'S SCHOOL, BRUTON
Derbyniwyd: Ar amser
The Reverend Canon Timothy David Pike Ymddiriedolwr 07 April 2022
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST. MICHAEL AND ALL ANGELS WITH ST. JAMES - CROYDON
Derbyniwyd: Ar amser
DOM Anthony Witherspoon Ymddiriedolwr 22 February 2018
Dim ar gofnod
DOM Timothy Bavin OSB Ymddiriedolwr 25 April 2014
Dim ar gofnod
DOM Anselm Shobrook OSB Ymddiriedolwr 25 April 2014
Dim ar gofnod
DOM ANDREW EDMOND ST GILES JOHNSON OSB Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
THE RT REVD DOM GILES HILL OSB Ymddiriedolwr
ALTON ABBEY CIO
Cofrestrwyd yn ddiweddar

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £149.93k £121.97k £175.69k £106.13k £58.35k
Cyfanswm gwariant £152.16k £132.68k £187.83k £156.75k £150.72k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £12.58k N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 17 Hydref 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 17 Hydref 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 10 Awst 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 10 Awst 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 27 Medi 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 27 Medi 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 16 Hydref 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 16 Hydref 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 06 Hydref 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 06 Hydref 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
12 Estuary Avenue
Appledore
Bideford
Devon
EX39 1GF
Ffôn:
01420561691