Hanes ariannol THE TYNE MARINERS' BENEVOLENT INSTITUTION

Rhif yr elusen: 229236
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £251.65k £312.77k £233.47k £227.62k £238.04k
Cyfanswm gwariant £204.97k £196.79k £104.51k £236.62k £281.05k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A