ymddiriedolwyr THE COVENTRY FREEMEN'S CHARITY
Rhif yr elusen: 229237
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peter Gordon Rosier | Cadeirydd | 26 July 2019 |
|
|
||||||
Steven John Rawson | Ymddiriedolwr | 25 November 2022 |
|
|
||||||
Raj Bansal | Ymddiriedolwr | 25 November 2022 |
|
|
||||||
John Wilkinson | Ymddiriedolwr | 25 November 2022 |
|
|
||||||
DAVID MANDER | Ymddiriedolwr | 01 December 2017 |
|
|
||||||
GEORGE WILKINSON | Ymddiriedolwr | 28 July 2017 |
|
|
||||||
DAVID BULLMAN | Ymddiriedolwr | 14 September 2015 |
|
|
||||||
MICHAEL RAWSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
DAVID MASON | Ymddiriedolwr |
|
||||||||
MR DAVID HANDFORD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
JAMES PARRY | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.