HENRY JOHN STRONG PENSIONS
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The provision of pensions to men and women of poor standing in the Church of England over the age of 65 who have resided in the Croydon area for not less than 10 years.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2015
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Croydon
Llywodraethu
- 10 Chwefror 2017: y trosglwyddwyd cronfeydd i 312612 THE WHITGIFT FOUNDATION
- 03 Gorffennaf 1963: Cofrestrwyd
- 10 Chwefror 2017: Tynnwyd (TROSGLWYDDO CRONFEYDD)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2011 | 31/08/2012 | 31/08/2013 | 31/08/2014 | 31/08/2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.69k | £1.70k | £1.99k | £1.78k | £1.76k | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2016 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2016 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2015 | 17 Mai 2016 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2015 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2014 | 21 Mai 2015 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2014 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2013 | 20 Mai 2014 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2013 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME DATED 7TH SEPTEMBER 1954
Gwrthrychau elusennol
PAYMENT OF PENSIONS TO POOR MEN AND WIDOWS BEING MEMBERS OF THE CHURCH OF ENGLAND OF NOT LESS THAN SIXTY-FIVE YEARS OF AGE OF GOOD CHARACTER WHO HAVE RESIDED IN THE AREA OF BENEFIT FOR NOT LESS THAN TEN YEARS NEXT PRECEEDING THE TIME OF APPOINTMENT. PREFERENCE SHALL BE GIVEN TO PERSONS WHO HAVE IN BUSINESS ON THEIR OWN ACCOUNT AND ARE QUALIFIED AS AFORESAID.
Maes buddion
COUNTY BOROUGH OF CROYDON
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window