Hanes ariannol THE HENRY SMITH CHARITY
Rhif yr elusen: 230102
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £12.04m | £12.07m | £11.00m | £11.90m | £14.45m | |
|
Cyfanswm gwariant | £43.02m | £55.40m | £53.20m | £80.70m | £65.54m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £2.00m | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £2.00m | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £129.00k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £11.91m | £10.04m | £11.00m | £11.89m | £14.45m | |
|
Incwm - Arall | £0 | £27.00k | £0 | £2.00k | £2.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £33.91m | £41.52m | £42.10m | £68.06m | £49.77m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £9.11m | £13.88m | £11.10m | £12.64m | £15.76m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £185.00k | £203.00k | £242.00k | £346.00k | £287.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £30.65m | £38.38m | £38.71m | £63.65m | £44.49m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £9.11m | £13.88m | £11.10m | £12.64m | £15.76m | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.