THE HENRY SMITH CHARITY

Rhif yr elusen: 230102
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The Charity is an endowed grant maker which awards grants for purposes within its objects within the UK.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Gwariant elusennol

Charitable expenditure

Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.

In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.

Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.

By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
  • Anabledd
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
  • Llety/tai
  • Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
  • Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru A Lloegr
  • Gogledd Iwerddon
  • Yr Alban

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 15 Mai 1998: y trosglwyddwyd cronfeydd i
  • 15 Hydref 1963: Cofrestrwyd
  • 15 Mai 1998: Tynnwyd (TROSGLWYDDO CRONFEYDD)
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • SMITHS CHARITY (Enw gwaith)
  • HENRY SMITH (ESTATES CHARITIES) (Enw blaenorol)
  • HENRY SMITH (KENSINGTON ESTATES CHARITIES) (Enw blaenorol)
  • THE CHARITY OF HENRY SMITH (KENSINGTON ESTATE) (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

12 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Nicola Pollock Ymddiriedolwr 12 June 2024
THE CENTRE FOR INNOVATION IN VOLUNTARY ACTION
Derbyniwyd: Ar amser
LOCAL TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
William Sieghart Ymddiriedolwr 12 March 2023
Dim ar gofnod
Ben Kernighan Ymddiriedolwr 14 November 2022
Dim ar gofnod
Baldeesh Nahl Ymddiriedolwr 01 September 2022
Dim ar gofnod
Janet Garrill Ymddiriedolwr 25 January 2022
Dim ar gofnod
Andrew Beeforth Ymddiriedolwr 01 December 2021
Dim ar gofnod
Abureza Faisel Rahman Ymddiriedolwr 18 March 2021
Dim ar gofnod
George Roberts Ymddiriedolwr 18 March 2021
Dim ar gofnod
Jonathan Asquith Ymddiriedolwr 10 December 2019
Dim ar gofnod
Emma Davies Ymddiriedolwr 11 September 2019
Dim ar gofnod
Christopher Mark Granger Ymddiriedolwr 13 March 2019
OUNDELIAN MEMORIAL TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
The Lady Bella Colgrain DL Ymddiriedolwr 27 November 2014
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £12.04m £12.07m £11.00m £11.90m £14.45m
Cyfanswm gwariant £43.02m £55.40m £53.20m £80.70m £65.54m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £2.00m N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £0 £2.00m £0 £0 £0
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £129.00k £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £11.91m £10.04m £11.00m £11.89m £14.45m
Incwm - Arall £0 £27.00k £0 £2.00k £2.00k
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £33.91m £41.52m £42.10m £68.06m £49.77m
Gwariant - Ar godi arian £9.11m £13.88m £11.10m £12.64m £15.76m
Gwariant - Llywodraethu £185.00k £203.00k £242.00k £346.00k £287.00k
Gwariant - Sefydliad grantiau £30.65m £38.38m £38.71m £63.65m £44.49m
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £9.11m £13.88m £11.10m £12.64m £15.76m
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0

Asedau a rhwymedigaethau

Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau hunan ddefnydd

Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.

Buddsoddiadau Tymor Hir

Buddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.

Asedau eraill

Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.

Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd

Arian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.

Cyfanswm rhwymedigaethau

Dyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.
Asset / Liability 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Asedau hunan ddefnydd £123.00k £139.00k £129.00k £126.00k £42.00k
Buddsoddiadau tymor hir £1.13bn £1.24bn £1.42bn £1.38bn £1.42bn
Cyfanswm asedau £6.88m £9.06m £22.80m £15.27m £14.79m
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd £0 £0 £0 £0 £0
Cyfanswm rhwymedigaethau £41.41m £50.67m £55.73m £177.69m £174.12m

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 05 Gorffennaf 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 05 Gorffennaf 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 25 Gorffennaf 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 25 Gorffennaf 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 12 Medi 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 12 Medi 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 27 Hydref 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 27 Hydref 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 22 Medi 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 22 Medi 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Elusennau cysylltiedig

Elusennau cysylltiedig
Dogfen lywodraethu
WILL OF HENRY SMITH 24 APRIL 1627 (P.R.VOL.4 PP.488)
Gwrthrychau elusennol
RELIEF OF GODLY PREACHERS AND BETTER FURTHERANCE OF KNOWLEDGE AND RELIGION.
Maes buddion
NOT DEFINED
Hanes cofrestru
  • 15 Mai 1998 : Asset transfer out
  • 15 Hydref 1963 : Cofrestrwyd
  • 15 Mai 1998 : Tynnwyd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
3rd Floor
Caledonia House
223 Pentonville Road
London
Ffôn:
02072644970
E-bost:
Dim gwybodaeth ar gael