ymddiriedolwyr ST MARY'S HALL TRUST
Rhif yr elusen: 230161
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sarah Louise Faulkner | Cadeirydd | 07 November 2019 |
|
|||||
Rev Angus Robert Aagaard | Ymddiriedolwr | 18 July 2024 |
|
|||||
Kate Hannah Brash | Ymddiriedolwr | 16 November 2023 |
|
|
||||
CHRISTOPHER JOHN LAMBERT SPENCER | Ymddiriedolwr | 20 December 2021 |
|
|
||||
Clive Wills Black | Ymddiriedolwr | 18 November 2021 |
|
|
||||
Paul Kershaw | Ymddiriedolwr | 11 March 2021 |
|
|
||||
Nicholas Hodges | Ymddiriedolwr | 01 October 2017 |
|
|
||||
Kirsteen Robson | Ymddiriedolwr | 05 March 2015 |
|
|
||||
JOHN STEPHEN LUXTON | Ymddiriedolwr | 27 June 2012 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.