SOCIETY OF JESUS TRUST OF 1929 FOR ROMAN CATHOLIC PURPOSES

Rhif yr elusen: 230165
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

PARISH MINISTRY: in parishes & in university chaplaincies SPIRITUALITY: centres, programmes & publications for spiritual education EDUCATION: schools, colleges of higher education FORMATION: for Jesuits & Catholic clergy SOCIAL JUSTICE & RELIEF OF POVERTY: Jesuit Refugee Service & service to the poor CARE OF INFIRM & ELDERLY JESUITS JESUIT WORK OVERSEAS

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2023

Gwariant elusennol

Charitable expenditure

Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.

In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.

Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.

By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Mae gan yr elusen hon un neu fwy o is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
  • Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
  • Gweithgareddau Crefyddol
  • Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adnoddau Dynol
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • De Affrica
  • Gaiana
  • Yr Alban

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 19 Mai 1969: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Trust
Enwau eraill:
  • SOCIETY OF JESUS (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
  • Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

8 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Rev Peter Gallagher Cadeirydd 01 September 2023
JESUITS IN BRITAIN CIO
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Rev Gerard Mitchell SJ Ymddiriedolwr 10 July 2021
Dim ar gofnod
Rev Paul Nicholson SJ Ymddiriedolwr 08 August 2019
Dim ar gofnod
Father Keith Patrick McMillan SJ Ymddiriedolwr 08 August 2019
HEYTHROP INSTITUTE
Derbyniwyd: Ar amser
THE STONYHURST FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
JESUITS IN BRITAIN CIO
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Rev Nicholas Owen Austin SJ Ymddiriedolwr 08 August 2019
JESUITS IN BRITAIN CIO
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Rev MATTHEW POWER SJ Ymddiriedolwr 08 August 2019
Dim ar gofnod
Rev Arthur Stephen Power SJ Ymddiriedolwr 08 August 2019
Dim ar gofnod
Rev David Smolira SJ Ymddiriedolwr 08 August 2019
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2019 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022 30/09/2023
Cyfanswm Incwm Gros £30.77m £29.13m £21.16m £27.29m £27.96m
Cyfanswm gwariant £48.89m £33.50m £32.91m £37.66m £40.77m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £5.64m £5.78m £5.58m £6.71m £5.71m
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £132.00k £114.00k £67.00k £129.00k £329.00k
Incwm - Weithgareddau elusennol £10.39m £8.98m £9.02m £9.47m £9.59m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £14.23m £10.25m £10.00m £9.87m £11.65m
Incwm - Arall £370.00k £4.01m £490.00k £1.11m £681.00k
Incwm - Cymynroddion £546.00k £1.14m £743.00k £561.00k £848.00k
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £46.14m £30.74m £29.67m £34.33m £37.38m
Gwariant - Ar godi arian £2.75m £2.76m £3.24m £3.33m £3.39m
Gwariant - Llywodraethu £76.63k £64.66k £56.20k £49.82k £52.16k
Gwariant - Sefydliad grantiau £22.85m £7.61m £7.92m £8.05m £11.62m
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £1.78m £1.91m £2.36m £2.46m £2.32m
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0

Asedau a rhwymedigaethau

Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau hunan ddefnydd

Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.

Buddsoddiadau Tymor Hir

Buddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.

Asedau eraill

Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.

Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd

Arian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.

Cyfanswm rhwymedigaethau

Dyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.
Asset / Liability 30/09/2019 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022 30/09/2023
Asedau hunan ddefnydd £74.84m £73.47m £76.23m £78.77m £79.18m
Buddsoddiadau tymor hir £539.23m £569.28m £658.32m £584.54m £613.74m
Cyfanswm asedau £66.53m £63.76m £47.16m £44.16m £45.29m
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd £0 £0 £0 £0 £0
Cyfanswm rhwymedigaethau £34.94m £30.08m £23.08m £21.89m £25.00m

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2023 01 Gorffennaf 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2023 01 Gorffennaf 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2022 18 Gorffennaf 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2022 18 Gorffennaf 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2021 14 Mehefin 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2021 14 Mehefin 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2020 27 Mai 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2020 27 Mai 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2019 07 Mai 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2019 07 Mai 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Elusennau cysylltiedig

Elusennau cysylltiedig
Dogfen lywodraethu
TRUST DEED DATED 3 APRIL 1969 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 11 JAN 2025
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECT OF THE CHARITY IS THE ADVANCEMENT OF RELIGION FOR THE PUBLIC BENEFIT IN ACCORDANCE WITH THE PRINCIPLES AND DOCTRINES OF THE ROMAN CATHOLIC FAITH THROUGH THE RELIGIOUS AND OTHER CHARITABLE WORK FOR THE TIME BEING CARRIED OUT BY OR UNDER THE DIRECTION OF OR SUPPORTED BY THE SOCIETY AS THE TRUSTEES WITH THE APPROVAL OF THE PROVINCIAL SHALL FROM TIME TO TIME THINK FIT.
Maes buddion
NOT DEFINED
Hanes cofrestru
  • 19 Mai 1969 : Cofrestrwyd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
C/O SECRETARY TO THE TRUSTEES
TRCP
114 MOUNT STREET
LONDON
W1K 3AH
Ffôn:
02074990285