THE EVANS HOMES

Rhif yr elusen: 230302
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Provision of housing accomodation for women who are in need hardship or distress and such charitable purposes for the benefit of the residents or persons in need or general charitable purposes within the Parishes of Humshaugh and Simonburn as the Trustees decide

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £63,448
Cyfanswm gwariant: £34,355

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Mae un neu fwy o ymddiriedolwyr yn derbyn taliadau neu fuddion gan yr elusen oherwydd eu bod yn darparu gwasanaethau i'r elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
  • Anabledd
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
  • Llety/tai
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Northumberland

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 08 Hydref 1963: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • EVANS ALMSHOUSES (Enw gwaith)
  • THE EVANS ALMSHOUSES (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

7 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
NICHOLAS ARTHUR RIDLEY Cadeirydd
THE EVANS CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
ELEEMOSYNARY CHARITY OF GILES HERON
Derbyniwyd: Ar amser
ST MUNGO'S (SIMONBURN) CHURCH BUILDING TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Rupert Gibson Ymddiriedolwr 17 November 2021
THE EVANS CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
Rev Sarah Anne Lunn Ymddiriedolwr 17 November 2021
THE EVANS CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
CHARLES ANTONY ELLIOTT BRAITHWAITE Ymddiriedolwr
NORTHUMBERLAND NATIONAL PARK FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
THE EVANS CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
HARRIET MARY BENSON Ymddiriedolwr
THE CLAYTON COLLECTION OF ROMAN ANTIQUITIES
Derbyniwyd: Ar amser
Dr JOHN PARLANE KINLOCH MCCOLLUM Ymddiriedolwr
THE EVANS CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
VERONICA ALLGOOD Ymddiriedolwr
THE EVANS CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
ALLGOOD'S ALMSHOUSES
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £60.00k £60.95k £62.35k £31.43k £63.45k
Cyfanswm gwariant £35.33k £55.20k £47.17k £17.13k £34.35k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 12 Awst 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023

(Mae'r cyfrifon
hyn wedi'u cymhwyso)

12 Awst 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 03 Mai 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 03 Mai 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 08 Gorffennaf 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 08 Gorffennaf 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 15 Hydref 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020

(Mae'r cyfrifon
hyn wedi'u cymhwyso)

15 Hydref 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 27 Hydref 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 27 Hydref 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
PARK END
SIMONBURN
HEXHAM
NORTHUMBERLAND
NE48 3AA
Ffôn:
01434230202
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael