LEAGUE OF FRIENDS OF TONBRIDGE COTTAGE HOSPITAL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
relieve patients and former patients of the hospital and other invalids in the community who are sick convalescent, disabled, handicapped, infirmed or in need of financial assistance and generally to help the charitable work of the said hospital
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
12 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Caint
Llywodraethu
- 23 Mawrth 1964: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAVID ANDREW HESTER WELLS | Cadeirydd | 28 January 2022 |
|
|||||
Helen Doreen Wadey | Ymddiriedolwr | 08 January 2024 |
|
|
||||
Andrea McDonnell | Ymddiriedolwr | 28 January 2022 |
|
|||||
Greer Jane Stolton | Ymddiriedolwr | 28 January 2022 |
|
|
||||
Jean Millman | Ymddiriedolwr | 01 December 2015 |
|
|
||||
Susan Greenhalgh | Ymddiriedolwr | 01 January 2014 |
|
|
||||
CHRISTINE PARKER | Ymddiriedolwr | 14 August 2012 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.77k | £8.92k | £6.79k | £5.49k | £12.74k | |
|
Cyfanswm gwariant | £20.86k | £33.30k | £20.68k | £25.66k | £14.25k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | 06 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 02 Mawrth 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 04 Mawrth 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 14 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 07 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 13TH OCTOBER 1986. AND AS AMENDED 28TH FEBRUARY 1998.
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE PATIENTS AND FORMER PATIENTS OF THE HOSPITAL AND OTHER INVALIDS IN THE COMMUNITY WHO ARE SICK, CONVALESCENT, DISABLED, HANDICAPPED, INFIRM OR IN NEED OF FINANCIAL ASSISTANCE AND GENERALLY TO SUPPORT THE CHARITABLE WORK OF THE SAID HOSPITAL.
Maes buddion
INVICTA COMMUNITY CARE NHS TRUST
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Tonbridge Cottage Hospital
Vauxhall Lane
TONBRIDGE
Kent
TN11 0NE
- Ffôn:
- 01732353653
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window