THE SOCIETY FOR PROMOTING CHRISTIAN KNOWLEDGE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
SPCK promotes Christian knowledge through broad-based publishing programmes producing books, electronic products and internet-based resources. Its Assemblies website provides teachers with free downloadable materials for collective worship in school. Materials are produced to reach people outside the church.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 April 2024
Cyfanswm incwm:
£6,854,000
Roddion a chymynroddion | £563.00k | |
Weithgareddau elusennol | £5.65m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £642.00k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£6,562,000
Codi arian | £16.00k | |
Weithgareddau elusennol | £6.55m | |
Arall | £0 |
£1,072,000 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £16.00k | |
Gwariant elusennol | £6.55m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £292.00k |
Codi arian a Arall Gwariant | £16.00k | |
Gwariant elusennol | £6.55m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £1.36m |
Pobl

42 Gweithwyr
10 Ymddiriedolwyr
2 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 3 |
£70k i £80k | 1 |
£80k i £90k | 3 |
£90k i £100k | 2 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 21 Mehefin 1971: Cofrestrwyd
- 03 Mehefin 2009: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
- S P C K (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stephen John East | Cadeirydd | 26 January 2023 |
|
|||||||
Catherine Elizabeth Hamilton | Ymddiriedolwr | 12 December 2024 |
|
|
||||||
Elspeth McKinnon | Ymddiriedolwr | 12 December 2024 |
|
|
||||||
Rev Mark Nam | Ymddiriedolwr | 17 November 2022 |
|
|
||||||
Dr Sanjeevani Perera | Ymddiriedolwr | 18 November 2021 |
|
|
||||||
Dr Robert David Muir | Ymddiriedolwr | 19 November 2020 |
|
|
||||||
Sue Halliday | Ymddiriedolwr | 21 November 2019 |
|
|||||||
PAUL BURRAGE | Ymddiriedolwr | 23 November 2017 |
|
|||||||
Rev Michael Beasley | Ymddiriedolwr | 23 November 2017 |
|
|||||||
Eric Thompson | Ymddiriedolwr | 01 October 2015 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2020 | 30/04/2021 | 30/04/2022 | 30/04/2023 | 30/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.26m | £5.78m | £8.40m | £6.34m | £6.85m | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.22m | £5.26m | £8.10m | £5.89m | £6.56m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £40.00k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £293.00k | £112.00k | £292.00k | £650.00k | £563.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £4.50m | £4.21m | £5.87m | £4.99m | £5.65m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £257.00k | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £991.00k | £984.00k | £1.81m | £704.00k | £642.00k | |
|
Incwm - Arall | £480.00k | £480.00k | £426.00k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £153.00k | £4.00k | £39.00k | £58.00k | £33.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £6.08m | £5.20m | £7.82m | £5.68m | £6.55m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £142.00k | £59.00k | £31.00k | £22.00k | £16.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £51.00k | £0 | £0 | £138.00k | £120.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £254.00k | £193.00k | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 30/04/2020 | 30/04/2021 | 30/04/2022 | 30/04/2023 | 30/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £30.00k | £15.00k | £50.00k | £14.72m | £0 | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £14.85m | £17.76m | £16.48m | £0 | £16.12m | |
|
Cyfanswm asedau | £2.52m | £3.08m | £4.39m | £3.05m | £2.91m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | -£5.80m | -£5.50m | -£5.01m | -£4.29m | -£1.53m | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £1.99m | £2.54m | £2.97m | £3.55m | £4.09m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2024 | 18 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2024 | 18 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2023 | 21 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2023 | 21 Tachwedd 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2022 | 16 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2022 | 16 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2021 | 30 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2021 | 30 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2020 | 12 Chwefror 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2020 | 12 Chwefror 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
ROYAL CHARTER OF 17 FEBRUARY 1970 AS AMENDED BY ORDERS OF THE PRIVY COUNCIL DATED 18 NOVEMBER 2004 AND 16 NOVEMBER 2011
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE CHRISTIAN KNOWLEDGE IN ANY PART OF THE WORLD BY SUCH MEANS, INCLUDING THE FURTHERANCE OF EDUCATION AT ALL LEVELS, AS THE SOCIETY MAY FROM TIME TO TIME THINK FIT IN ACCORDANCE WITH THE PRINCIPLES OF THE CHURCH OF ENGLAND
Maes buddion
WORLDWIDE
Elusennau cysylltiedig
- ALICE BARNES MEMORIAL FUND
- ANNIS BIBLE FUND
- BECKER TRUST
- BELKE EAST INDIA TRUST
- BELKE GENERAL TRUST
- BEQUEST OF RICHARD RICHARDSON
- BISHOP JOHN CHARLES JONES MEMORIAL FUND
- BOYD TRUST (IN MEMORY OF MISS ELIZABETH BOYD)
- CANNINGS FUND
- CHELSEA HOSPITAL
- CHURCH HISTORICAL SOCIETY
- CLERICUS TRUST
- CORDEN TRUST
- CRAWFORD'S ARABIC TRUST
- CRAWFORD'S IRISH TRUST
- DARLINGTON TRUST
- DARRELL TRUST
- DISNEY AND DRAKE TRUST
- EDITH M GOWAN MEMORIAL
- F N DAVEY MEMORIAL TRUST
- FERRETT TRUST
- FLEMING TRUST
- FOSTER TRUST
- FRENCH TRUST
- GODFREY ERMEN FUND
- H M BLISS TRUST FUND
- HITCHIN MEMORIAL PRIZE FUND
- IPSWICH COMMITTEE
- IPSWICH COMMITTEE TRUST
- JENKINS TRUST
- KNIGHT BEQUEST
- LECTIONES
- MANX FUND
- MARY LEGG MEMORIAL TRUST
- MARY WILCOX TRUST
- MC COMAS TRUST
- MEDICAL MISSION IN SOUTHERN INDIA TRUST
- MISS BROMLEY'S FUND
- MITCHELL CLARKE TRUST
- MORGAN TRUST
- MUNDEN FUND
- NEGUS ROTHERHITHE TRUST
- NEGUS WELSH
- NOCTON TRUST
- OWEN FUND
- OWEN-SMITH TRUST
- PEACOCK TRUST
- PETER VAN VRYHOUVEN TRUST
- REVEREND G C REYNELL (BOMBAY) BEQUEST
- REVEREND SAMUEL SETTLE FUND (EXCLUDING THE SETTLE EDUCATIONAL FOUNDATION)
- REVEREND T A MORGAN JONES TRUST
- REVEREND W C PIERCY FUND
- REVEREND W H HAVERGAL
- RIGG TRUST
- S P C K GENERAL COMMON INVESTMENT FUND
- S P C K SPECIAL COMMON INVESTMENT FUND
- SETTLE EDUCATIONAL FOUNDATION STAPLEHURST
- ST AUGUSTINE'S COLLEGE
- ST HELENA (ISLAND OF) TRUST
- STOCKLEY TRUST
- STOWMARKET TRUST
- THE H C RICHARDS FUND
- WALTER HOWARD FRERE FUND
- WILLIAM KEMP LOWTHER CLARKE TRUST
- 21 Mehefin 1971 : Cofrestrwyd
- 03 Mehefin 2009 : Tynnwyd
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
RH101
The Record Hall
16-16A Baldwins Gardens
London
EC1N 7RJ
- Ffôn:
- 02075923900
- E-bost:
- spck@spck.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window