Hanes ariannol THE ENGLISH PROVINCE OF THE ORDER OF PREACHERS
Rhif yr elusen: 231192
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.66m | £3.23m | £5.55m | £4.43m | £4.33m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.16m | £3.15m | £3.37m | £3.99m | £4.44m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £16.86k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.95m | £1.73m | £4.05m | £1.94m | £1.71m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £115.25k | £49.60k | £151.97k | £212.49k | £208.90k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £920.65k | £815.03k | £713.89k | £1.67m | £1.46m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £664.74k | £633.50k | £632.45k | £600.64k | £930.12k | |
|
Incwm - Arall | £7.81k | £4.96k | £3.04k | £12.29k | £19.06k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £646.90k | £638.71k | £503.11k | £427.52k | £53.21k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.95m | £2.96m | £3.15m | £3.77m | £4.21m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £217.60k | £192.70k | £216.81k | £223.12k | £232.04k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £76.76k | £73.36k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £27.02k | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £122.88k | £87.60k | £116.77k | £124.53k | £117.18k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.