Dogfen lywodraethu CHERRYTREE
Rhif yr elusen: 232351
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONVEYANCE DATED 29 JULY 1896 AND RULES AND REGULATIONS AS LATTERLY AMENDED 11 MAY 1987, 20 MAY 1996, 28 NOVEMBER 2002 AS AMENDED BY ORDER OF THE COMMISSIONERS DATED 8 AUGUST 2006 NOW FULLY REGULATING SCHEME DATED 19 MARCH 2009 AS AMENDED 9 JUNE 2014
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECT OF THE CHARITY IS THE RELIEF OF SINGLE PERSONS BETWEEN THE AGES OF 16 TO 21 WHO ARE IN NEED, HARDSHIP OR DISTRESS. IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY, BY PROVIDING OR ASSISTING IN THE PROVISION OF MEDIUM STAY ACCOMMODATION.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.