Hanes ariannol RHODES TRUST - PUBLIC PURPOSES FUND

Rhif yr elusen: 232492
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £92.46m £23.02m £16.43m £18.88m £27.44m
Cyfanswm gwariant £28.84m £28.97m £37.87m £49.78m £55.26m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £96.66m £12.73m £9.94m £16.48m £21.28m
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £292.18k £0 £29.00k £481.01k £1.27m
Incwm - Weithgareddau elusennol £6.35m £6.30m £10.16m £14.87m £19.58m
Incwm - Gwaddolion £25.22m £11.26m £7.11m £15.32m £18.38m
Incwm - Buddsoddiad £14.20m £15.25m £2.63m £2.37m £3.65m
Incwm - Arall £184.17k £0 £784.00k £0 £30.33k
Incwm - Cymynroddion £0 £101.15k £174.77k £0 £88.26k
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £25.14m £25.47m £34.13m £44.34m £49.10m
Gwariant - Ar godi arian £3.70m £3.50m £3.74m £5.44m £6.16m
Gwariant - Llywodraethu £62.92k £72.00k £57.00k £95.48k £103.03k
Gwariant - Sefydliad grantiau £60.72k £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £1.25m £1.69m £1.89m £1.76m £1.65m
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0