Hanes ariannol GLENTHORNE QUAKER CENTRE
Rhif yr elusen: 232575
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/11/2019 | 30/11/2020 | 30/11/2021 | 30/11/2022 | 30/11/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £489.79k | £319.24k | £471.99k | £525.32k | £588.02k | |
|
Cyfanswm gwariant | £470.17k | £416.07k | £374.26k | £520.31k | £608.37k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £91.16k | £4.00k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | £21.23k | £21.54k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | £43.25k | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £460.69k | £531.97k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | £144 | £1.53k | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | £0 | £32.99k | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £481.39k | £608.37k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | £38.92k | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | £0 | £17.15k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.