GLENTHORNE QUAKER CENTRE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
to provide a place where Quaker spiritual,charitable and educational concerns can be advanced.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 November 2023
Cyfanswm incwm:
£588,022
Roddion a chymynroddion | £21.54k | |
Weithgareddau elusennol | £531.97k | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £1.53k | |
Arall | £32.99k |
Cyfanswm gwariant:
£608,365
Codi arian | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £608.37k | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £0 | |
Gwariant elusennol | £608.37k |
Pobl

13 Gweithwyr
8 Ymddiriedolwyr
20 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Gweithgareddau Crefyddol
- Chwaraeon/adloniant
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 31 Gorffennaf 1964: Cofrestrwyd
- GLENTHORNE COUNTRY GUEST HOUSE (Enw gwaith)
- GLENTHORNE QUAKER CONFERENCE CENTRE (Enw gwaith)
- QUAKER CONFERENCE CENTRE (Enw gwaith)
- CHARITY CONSISTING OF THE TRUST PROPERTY KNOWN AS GLENTHORNE (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kiran Daxini | Ymddiriedolwr | 13 February 2024 |
|
|
||||
Eleanor McCarthy | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||
William Newell Taylor | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|||||
Grace Marshall Ogilvie | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||
Ruth Anna Woodhead | Ymddiriedolwr | 01 July 2020 |
|
|||||
Patrick John Gray | Ymddiriedolwr | 11 June 2019 |
|
|
||||
ALAN ROBINSON | Ymddiriedolwr | 01 January 2015 |
|
|
||||
Margaret Eleanor Hill | Ymddiriedolwr | 01 January 2015 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/11/2019 | 30/11/2020 | 30/11/2021 | 30/11/2022 | 30/11/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £489.79k | £319.24k | £471.99k | £525.32k | £588.02k | |
|
Cyfanswm gwariant | £470.17k | £416.07k | £374.26k | £520.31k | £608.37k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £91.16k | £4.00k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | £21.23k | £21.54k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | £43.25k | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £460.69k | £531.97k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | £144 | £1.53k | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | £0 | £32.99k | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £481.39k | £608.37k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | £38.92k | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | £0 | £17.15k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 30/11/2019 | 30/11/2020 | 30/11/2021 | 30/11/2022 | 30/11/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | N/A | N/A | N/A | £2.45m | £2.43m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | N/A | N/A | N/A | £2 | £2 | |
|
Cyfanswm asedau | N/A | N/A | N/A | £313.91k | £313.01k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | N/A | N/A | N/A | £124.43k | £130.71k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2023 | 29 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2023 | 29 Gorffennaf 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2022 | 26 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2022 | 26 Gorffennaf 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2021 | 14 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2021 | 14 Gorffennaf 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2020 | 29 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2020 | 29 Gorffennaf 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2019 | 03 Gorffennaf 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2019 | 03 Gorffennaf 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME OF THE CHARITY COMMISSION DATED 27 AUGUST 2009 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 25 APRIL 2010 as amended on 29 Jul 2020
Gwrthrychau elusennol
1) TO FURTHER THE RELIGIOUS AND OTHER CHARITABLE WORK OF THE RELIGIOUS SOCIETY OF FRIENDS (QUAKERS) 2) THE RELIEF OF PERSONS IN NEED BY REASON OF AGE, ILL HEALTH, DISABILITY OR FINANCIAL HARDSHIP IN PARTICULAR, BUT WITHOUT LIMITATION, BY THE PROVISION OF FACILITIES FOR REST OR CONVALESCENCE 3) THE ADVANCEMENT OF SUCH OTHER CHARITABLE PURPOSES AS THE COMMITTEE SHALL THINK FIT BY THE PROVISION OF A PLACE WHERE MEMBERS OF THE PUBLIC MAY MEET FOR ACTIVITIES OF AN EXCLUSIVELY CHARITABLE NATURE
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Glenthorne Quaker Centre
Easedale Road
Grasmere
LA22 9QH
- Ffôn:
- 01539435389
- E-bost:
- info@glenthorne.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window