VISCOUNT PORTMAN'S CHARITABLE TRUST

Rhif yr elusen: 232695
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The charity makes grants for (i) the upkeep of the Portman Family chapel at Bryanston (ii) support for the Friends of Blandford Hospital and (iii) support for the ecclesiastical and charitbale purposes of (a) Durwerston and Bryanston PCC (b) Blandford Forum PCC and (c) Blandford St Mary PCC

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £11,220
Cyfanswm gwariant: £3,180

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
  • Gweithgareddau Crefyddol
  • Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dorset

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 23 Mawrth 1964: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

21 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Elizabeth Jane McCormick Ymddiriedolwr 30 September 2021
Dim ar gofnod
LADY SARAH Diana Rowena Perceval GOOCH Ymddiriedolwr 29 September 2021
THE SALISBURY DIOCESAN BOARD OF FINANCE
Derbyniwyd: Ar amser
The Revd Canon Gerald Edward Richard Osborne Ymddiriedolwr 03 August 2021
THE SALISBURY DIOCESAN BOARD OF FINANCE
Derbyniwyd: Ar amser
David Pain Ymddiriedolwr 31 December 2020
Dim ar gofnod
Janet Jackson Ymddiriedolwr 31 December 2020
Dim ar gofnod
Gillian Mary Clarke Ymddiriedolwr 31 December 2020
Dim ar gofnod
Debrah Agnes McIsaac Ymddiriedolwr 31 December 2020
Dim ar gofnod
The Rt Rev Dr Andrew Rumsey Ymddiriedolwr 31 December 2020
Dim ar gofnod
Stuart Frank Waite Ymddiriedolwr 31 December 2020
Dim ar gofnod
Nigel Peter Geoffrey Salisbury Ymddiriedolwr 31 December 2020
THE CATHEDRAL CHURCH OF THE BLESSED VIRGIN MARY SALISBURY
Derbyniwyd: Ar amser
Rosemary Karen Veronica Cook Ymddiriedolwr 31 December 2020
Dim ar gofnod
The Ven Susan Anne Groom Ymddiriedolwr 31 December 2020
Dim ar gofnod
The Rt Rev Karen Marisa Gorham Ymddiriedolwr 31 December 2020
Dim ar gofnod
DEREK PARKER HOWSHALL Ymddiriedolwr 31 December 2020
EAST DORSET CHURCH PARTNERSHIP
Cofrestrwyd yn ddiweddar
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF FERNDOWN
Derbyniwyd: Ar amser
THE SALISBURY DIOCESAN BOARD OF FINANCE
Derbyniwyd: Ar amser
The Revd Canon Andrew Nicholas Perry Ymddiriedolwr 31 December 2020
MARTYRS MEMORIAL AND CHURCH OF ENGLAND TRUST
Cofrestrwyd yn ddiweddar
POOLE MISSIONAL COMMUNITIES.
Derbyniwyd: 133 diwrnod yn hwyr
The Revd Canon DAVID BALDWIN Ymddiriedolwr 31 December 2020
THE FRED YOUNG TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
BEAMINSTER AND NETHERBURY GRAMMAR SCHOOL FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
BEAMINSTER RELIEF IN NEED CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
THE SALISBURY DIOCESAN BOARD OF FINANCE
Derbyniwyd: Ar amser
Richard Ogilvie Merlot Chitty Ymddiriedolwr 31 December 2020
THE SALISBURY DIOCESAN BOARD OF FINANCE
Derbyniwyd: Ar amser
The Ven Penelope Sayer Ymddiriedolwr 31 December 2020
THE SALISBURY DIOCESAN BOARD OF FINANCE
Derbyniwyd: Ar amser
The Very Rev Nicholas Charles Papadopulos Ymddiriedolwr 31 December 2020
SARUM ST MICHAEL EDUCATIONAL CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
THE VEN ALAN PAUL JEANS Ymddiriedolwr
THE MUSEUM OF THE ROYAL ARMY CHAPLAINS DEPARTMENT CIO
Derbyniwyd: Ar amser
ST BONIFACE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE SALISBURY DIOCESAN BOARD OF FINANCE
Derbyniwyd: Ar amser
SOWTER CLERICAL LIBRARY
Derbyniwyd: Ar amser
WILTSHIRE HISTORIC CHURCHES TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE VEN ANTONY CHARLES MACROW-WOOD Ymddiriedolwr
MILTON ABBEY HERITAGE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE SALISBURY DIOCESAN BOARD OF FINANCE
Derbyniwyd: Ar amser
WOMEN OF NAZARETH (KNOWN AS THE LADIES OF THE GRAIL) CIO
Cofrestrwyd yn ddiweddar
GOVERNORS OF THE CHARITY FOR RELIEF OF THE POOR WIDOWS AND CHILDREN OF CLERGYMEN (COMMONLY CALLED CLERGY SUPPORT TRUST)
Derbyniwyd: Ar amser
THE SOCIETY OF THE WOMEN OF NAZARETH (KNOWN AS THE LADIES OF THE GRAIL)
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £9.10k £9.33k £9.60k £10.37k £11.22k
Cyfanswm gwariant £5.43k £3.18k £3.18k £180 £3.18k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 31 Hydref 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 31 Hydref 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 31 Hydref 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 27 Hydref 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 23 Hydref 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
THE AVENUE
WILTON
SP2 0FG
Ffôn:
01722411922
E-bost:
Dim gwybodaeth ar gael
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael