FRIENDS OF THE MARY HEWETSON HOSPITAL, KESWICK

Rhif yr elusen: 232708
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

To provide amenities for patients and staff of "The Mary Hewetson Hospital, Keswick".

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2024

Cyfanswm incwm: £28,939
Cyfanswm gwariant: £6,074

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Cyllid Arall
  • Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cumbria

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 03 Mai 1965: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

12 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Shelagh Lambert Cadeirydd 09 August 2023
Dim ar gofnod
Gillian Mary Montgomery Ymddiriedolwr 08 November 2023
Dim ar gofnod
Sylvia Jane Darigala Ymddiriedolwr 09 August 2023
UNDERSKIDDAW VILLAGE HALL
Derbyniwyd: Ar amser
Dr David John Brigham Ymddiriedolwr 09 August 2023
Dim ar gofnod
Carrie Anne Wilson Ymddiriedolwr 15 November 2022
Dim ar gofnod
Dr Eugene Patrick Lambert Ymddiriedolwr 17 February 2021
UNDERSKIDDAW VILLAGE HALL
Derbyniwyd: Ar amser
Gail Miller Ymddiriedolwr 04 January 2019
Dim ar gofnod
Janice Mary Smith Ymddiriedolwr 03 February 2012
Dim ar gofnod
Dr PETER EDWIN HEMINGWAY Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
DOROTHY ANNE SAVAGE Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
SUSAN ROBINSON Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
CAROLE HARRISON Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022 30/09/2023 30/09/2024
Cyfanswm Incwm Gros £18.37k £10.22k £11.48k £183.87k £28.94k
Cyfanswm gwariant £810 £1.34k £5.71k £105.50k £6.07k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2024 27 Ionawr 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2024 27 Ionawr 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2023 12 Tachwedd 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2023 12 Tachwedd 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2022 23 Tachwedd 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2021 16 Chwefror 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2020 16 Chwefror 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2020 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Dr Eugene Lambert - Treasurer
HighGale
Applethwaite
Keswick
CUMBRIA
CA12 4PL
Ffôn:
07801259482