ymddiriedolwyr DYFED CAERFYRDDIN FEDERATION OF WOMEN'S INSTITUTES
Rhif yr elusen: 232774
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anne Margaret Halborg | Cadeirydd | 20 November 2013 |
|
|
||||
Helen Veronica Herbert | Ymddiriedolwr | 20 November 2021 |
|
|
||||
Dr Yvonne Howard-Bunt | Ymddiriedolwr | 20 November 2021 |
|
|
||||
Christine Hannah Wheeler - Jones | Ymddiriedolwr | 22 November 2019 |
|
|
||||
Harriet Doreen Martin | Ymddiriedolwr | 22 November 2019 |
|
|
||||
Elizabeth Mary Davies | Ymddiriedolwr | 22 November 2019 |
|
|
||||
Sandra Joy Seward | Ymddiriedolwr | 18 November 2017 |
|
|||||
Elma Phillips | Ymddiriedolwr | 18 November 2017 |
|
|
||||
Rev Victoria Anne Hackett | Ymddiriedolwr | 19 November 2016 |
|
|||||
JENNIFER DAWN WEBB | Ymddiriedolwr | 14 November 2015 |
|
|||||
OLAVE NEMA EDWARDS | Ymddiriedolwr | 14 November 2015 |
|
|
||||
JOYCE KIRKWOOD | Ymddiriedolwr | 05 September 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.