Hanes ariannol ROYAL NATIONAL MISSION TO DEEP SEA FISHERMEN
Rhif yr elusen: 232822
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2019 | 31/10/2020 | 31/10/2021 | 31/10/2022 | 31/10/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.92m | £3.28m | £3.01m | £2.35m | £3.00m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.08m | £2.94m | £2.85m | £3.28m | £3.75m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.57m | £2.87m | £2.58m | £1.78m | £2.52m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £72.83k | £55.39k | £77.78k | £115.29k | £129.25k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £222.85k | £299.86k | £310.30k | £300.00k | £300.00k | |
|
Incwm - Arall | £56.63k | £54.49k | £50.88k | £158.23k | £51.60k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £802.53k | £1.12m | £1.06m | £265.80k | £1.01m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.18m | £2.05m | £1.89m | £2.21m | £2.75m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £903.34k | £886.44k | £957.04k | £1.07m | £999.72k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £70.00k | £58.99k | £59.47k | £76.88k | £102.60k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.