Hanes ariannol THE KING HENRY VIII ENDOWED TRUST, WARWICK
Rhif yr elusen: 232862
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9.54m | £18.09m | £914.37k | £1.06m | £1.26m | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.09m | £10.88m | £1.83m | £2.45m | £2.79m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £8.38m | £16.28m | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.16m | £1.81m | £914.37k | £1.06m | £1.26m | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.64m | £1.56m | £1.63m | £2.09m | £2.60m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £3.44m | £9.32m | £199.76k | £362.29k | £190.60k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £26.80k | £22.31k | £22.31k | £25.43k | £27.21k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £1.50m | £311.71k | £213.53k | £474.60k | £384.55k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £128.73k | £154.70k | £197.73k | £204.66k | £190.60k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.