Skip to main content
COMISIWN ELUSENNAU
AR GYFER CYMRU A LLOEGER
Register of Charities
englishcymraeg
Mewngofnodi i wasanaethau digidol

Elusennau cysylltiedig THE PRINKNASH ABBEY CHARITIES

Rhif yr elusen: 232863
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Skip to Content
  • Trosolwg o'r elusen
  • Beth, pwy, sut, ble
  • Llywodraethu
  • Ymddiriedolwyr
  • Hanes ariannol
  • Asedau a rhwymedigaethau
  • Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
  • Dogfen lywodraethu
  • Elusennau cysylltiedig
  • Contact Information
Elusennau cysylltiedig
  • CHARITIES COMPRISED IN DEED OF GIFT
  • CHARITY COMPRISED IN A DECLARATION OF TRUST
  • CHARITY COMPRISED IN A DECLARATION OF TRUST DATED 6 APRIL 1954
  • CHARITY COMPRISED IN DECLARATION OF TRUST DATED 3 JUNE 1952
  • CHARITY COMPRISED IN DEED OF GIFT DATED 1 AUGUST 1928
  • CHARITY OF KATHERINE LOVERIDGE
  • PRINKNASH ABBEY (GENERAL FUNDS)
  • SPECIAL FUNDS HELD IN CONNECTION WITH PRINKNASH ABBEY
  • SPECIAL FUNDS HELD IN CONNEXION WITH PRINKNASH ABBEY
Elusen gysylltiedig 232863-8 CHARITIES COMPRISED IN DEED OF GIFT
Dogfen lywodraethu
DEED OF GIFT DATED 01/08/1928 AND SCHEME SEALED 10/05/1957 SCHEME OF 17/07/1962
Gwrthrychau elusennol
FOR THE PURPOSES OF THE CHARITABLE WORKS CARRIED ON BY THE COMMUNITY
Maes buddion
ENGLAND AND WALES
Hanes cofrestru
  • 18 Awst 1964 : Cofrestrwyd
  • 04 Chwefror 2003 : Tynnwyd

Argraffu manylion yr elusen Loading
Save and Close

Tell us whether you accept cookies

We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.

We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.

Derbyn yr holl gwcis Gosod dewisiadau cwcis
Oedd y dudalen hon yn ddefnyddiol?

Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window

Hysbysiad preifatrwydd y Comisiwn Elusennau – sut rydym yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol

  • Cwcis
  • Hygyrchedd
Mae'r holl gynnwys ar gael o dan y Drwydded Llywodraeth Agored f3.0 , ac eithrio lle nodir yn wahanol
© Crown copyright