Ymddiriedolwyr THE JOHN GREGSON TRUST

Rhif yr elusen: 233120
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

7 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
James Frederick Lister Croft Ymddiriedolwr 26 June 2024
THE HIBBERT TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
James Chiriyankandath Ymddiriedolwr 22 March 2023
THE HIBBERT TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Catrin Louise Davies Ms Ymddiriedolwr 01 November 2019
THE HIBBERT TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
DEREK MCAULEY Ymddiriedolwr 01 January 2012
UNITARIAN HISTORICAL SOCIETY
Derbyniwyd: Ar amser
ARTHUR MCDOUGALL FUND
Derbyniwyd: Ar amser
THE HIBBERT TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
DR DANIEL WILLIAMS (COMMONLY KNOWN AS DR WILLIAMS'S TRUST)
Derbyniwyd: 51 diwrnod yn hwyr
Dr Melanie Jane Prideaux Ymddiriedolwr 31 December 2011
THE HIBBERT TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Helen Mason Ymddiriedolwr
THE HIBBERT TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE GREEN, FLAGG
Derbyniwyd: 68 diwrnod yn hwyr
LUTHER KING HOUSE EDUCATIONAL TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
MARK DOUGLAS PEARCE Ymddiriedolwr
THE HIBBERT TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE MANCHESTER DISTRICT ASSOCIATION OF UNITARIAN AND FREE CHRISTIAN CHURCHES
Derbyniwyd: Ar amser