Dogfen lywodraethu CYMDEITHAS CEREDIGION I'R DEILLION - CARDIGANSHIRE ASSOCIATION FOR THE BLIND
Rhif yr elusen: 233171
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 20 MARCH 1987, AS AMENDED 23 JUNE 2004, 27 APRIL 2005, 3 JUNE 2008 AND 24 JUNE 2010
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE WELFARE OF BLIND, PARTIALLY SIGHTED AND VISUALLY HANDICAPPED PERSONS AND SUCH ACTIVITIES TO PROMOTE THE PREVENTION OF BLINDNESS.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
OLD ADMINISTATIVE AREA OF CARDIGAN DISTRICT COUNCIL
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.