THE BRITISH ACADEMY FOR THE PROMOTION OF HISTORICAL PHILOSOPHICAL AND PHILOLOGICAL STUDIES

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To inspire, recognise and support high achievement in the humanities and social sciences throughout the UK and internationally, and to champion their role and value.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£78,682,842
Roddion a chymynroddion | £319.63k | |
Weithgareddau elusennol | £74.99m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £1.66m | |
Buddsoddiadau | £706.53k | |
Arall | £1.01m |
Cyfanswm gwariant:
£74,421,585
Codi arian | £2.86m | |
Weithgareddau elusennol | £71.56m | |
Arall | £0 |
£1,622,041 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £1,007,617 o 1 gontract(au) llywodraeth a £66,459,884 o 7 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £2.86m | |
Gwariant elusennol | £71.56m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £4.26m |
Codi arian a Arall Gwariant | £2.86m | |
Gwariant elusennol | £71.56m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £5.88m |
Pobl

138 Gweithwyr
24 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 15 |
£90k i £100k | 4 |
£100k i £110k | 1 |
£150k i £200k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Dibenion Elusennol Erall
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Cymru A Lloegr
- Gogledd Iwerddon
- Yr Alban
Llywodraethu
- 25 Tachwedd 1965: Cofrestrwyd
- THE BRITISH ACADEMY (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
24 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROFESSOR JULIA BLACK | Cadeirydd | 22 July 2021 |
|
|
||||
Professor Mike Heffernan | Ymddiriedolwr | 17 July 2024 |
|
|
||||
Professor Sharon Monteith | Ymddiriedolwr | 17 July 2024 |
|
|
||||
PROFESSOR ADITI LAHIRI | Ymddiriedolwr | 17 July 2024 |
|
|||||
Professor Martin Eimer | Ymddiriedolwr | 17 July 2024 |
|
|
||||
Professor Margot Finn | Ymddiriedolwr | 17 July 2024 |
|
|
||||
Professor April McMahon | Ymddiriedolwr | 17 July 2024 |
|
|
||||
PROFESSOR LYNDA NEAD | Ymddiriedolwr | 17 July 2024 |
|
|
||||
Professor Charles Baden-Fuller | Ymddiriedolwr | 15 July 2024 |
|
|
||||
Professor Anne Haour | Ymddiriedolwr | 20 July 2023 |
|
|
||||
Professor Li Wei | Ymddiriedolwr | 20 July 2023 |
|
|
||||
Professor Brian Cummings | Ymddiriedolwr | 20 July 2023 |
|
|
||||
Professor Kathy Sylva | Ymddiriedolwr | 20 July 2023 |
|
|
||||
Professor Gillian Clark | Ymddiriedolwr | 20 July 2023 |
|
|
||||
Professor Judith Still | Ymddiriedolwr | 21 July 2022 |
|
|
||||
Professor Lindsay Farmer | Ymddiriedolwr | 21 July 2022 |
|
|
||||
Professor Maxine Berg | Ymddiriedolwr | 21 July 2022 |
|
|
||||
Professor John Scott CBE | Ymddiriedolwr | 21 July 2022 |
|
|
||||
Professor Cyprian Broodbank | Ymddiriedolwr | 21 July 2022 |
|
|||||
Professor Patrick Haggard | Ymddiriedolwr | 21 July 2022 |
|
|
||||
Professor Peter Mandler | Ymddiriedolwr | 21 July 2022 |
|
|
||||
Professor Elena Lieven | Ymddiriedolwr | 21 July 2022 |
|
|
||||
Professor Christina Boswell | Ymddiriedolwr | 22 July 2021 |
|
|
||||
Professor Shantashil Mitter | Ymddiriedolwr | 22 July 2021 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £60.73m | £63.03m | £54.99m | £71.95m | £78.68m | |
|
Cyfanswm gwariant | £60.83m | £63.35m | £54.50m | £69.72m | £74.42m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £275.70k | £558.65k | £748.70k | £1.01m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £54.87m | £59.49m | £49.70m | £63.08m | £66.46m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £324.61k | £359.23k | £253.72k | £1.33m | £319.63k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £2.89m | £586.20k | £2.00m | £2.05m | £1.66m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £56.64m | £61.32m | £51.66m | £67.17m | £74.99m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £619.88k | £462.49k | £511.14k | £636.77k | £706.53k | |
|
Incwm - Arall | £249.33k | £300.26k | £566.20k | £758.80k | £1.01m | |
|
Incwm - Cymynroddion | £130.00k | £0 | £0 | £1.00m | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £57.80m | £61.88m | £52.06m | £67.21m | £71.56m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £3.03m | £1.47m | £2.44m | £2.52m | £2.86m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £178.85k | £178.85k | £207.02k | £220.28k | £220.28k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £50.10m | £54.61m | £42.32m | £55.28m | £56.58m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £13.35k | £26.66k | £26.19k | £24.77k | £27.24k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £16.17m | £17.19m | £17.33m | £19.19m | £24.29m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £16.17m | £20.23m | £19.94m | £19.21m | £20.84m | |
|
Cyfanswm asedau | £4.86m | £7.43m | £7.20m | £11.25m | £14.91m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £2.18m | £6.06m | £4.48m | £8.18m | £12.68m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 28 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 28 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 10 Mehefin 2024 | 131 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 10 Mehefin 2024 | 131 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 09 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 09 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 19 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 19 Tachwedd 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 26 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 26 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
ROYAL CHARTER DATED 8 AUGUST 1902. SUPPLEMENTAL CHARTERS 11 MARCH 1960, 17 JUNE 1980, 22 OCTOBER 2002. LATEST VERSION OF BYELAWS EFFECTIVE 19 DECEMBER 2002
Gwrthrychau elusennol
THE PROMOTION OF THE HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES
Maes buddion
NOT DEFINED
Elusennau cysylltiedig
- ALBERT RECKITT ARCHAEOLOGICAL FUND
- CATON-THOMPSON FUND FOR ARCHAEOLOGICAL RESEARCH
- CHATTERTON LECTURE TRUST FUND
- CROMER GREEK PRIZE FUND
- DAWES HICKS TRUST FUND
- DEREK ALLEN PRIZE FUND
- ENGLISH LITERATURE AND LANGUAGE FUND
- HENRIETTE HERTZ FUND
- ITALIAN LECTURE FUND
- KENYON MEDAL FUND
- LEOPOLD SCHWEICH FUND
- MACCABAEAN LECTURE FUND
- RADCLIFFE BROWN LECTURE IN SOCIAL ANTHROPOLOGY
- RALEIGH FUND FOR HISTORY
- SAHRA TRYPHENA PHILLIPS LECTURE FUND
- SERENA MEDAL FUND
- SIR GEORGE WALTER PROTHERO
- SIR JOHN RHYS MEMORIAL FUND
- STEIN ARNOLD EXPLORATION FUND
- THANK OFFERING TO BRITAIN FUND
- THE BROWNING FUND
- THE STENTON FUND
- THE WEBSTER FUND
- WILLIAM HEPBURN BUCKLER MEMORIAL FUND
- 25 Tachwedd 1965 : Cofrestrwyd
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
BRITISH ACADEMY
10 CARLTON HOUSE TERRACE
LONDON
SW1Y 5AH
- Ffôn:
- 02079695200
- E-bost:
- finance@thebritishacademy.ac.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window