Hanes ariannol BIBLE READING FELLOWSHIP
Rhif yr elusen: 233280
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.05m | £1.87m | £2.12m | £2.16m | £1.92m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.21m | £2.08m | £1.94m | £2.06m | £2.24m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £78.35k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.05m | £910.36k | £1.32m | £1.34m | £1.11m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £989.92k | £944.76k | £781.70k | £801.06k | £796.24k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £12.82k | £18.80k | £14.15k | £23.49k | £13.84k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £22.97k | £10.68k | £4.21k | £146.06k | £87.38k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.04m | £1.89m | £1.71m | £1.80m | £1.97m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £176.89k | £193.24k | £232.01k | £257.82k | £270.90k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £45.49k | £40.71k | £31.69k | £45.96k | £58.07k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.