ymddiriedolwyr BIBLE READING FELLOWSHIP
Rhif yr elusen: 233280
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Colin William Fletcher | Cadeirydd | 16 January 2001 |
|
|||||||
Christina Proffitt | Ymddiriedolwr | 21 September 2023 |
|
|
||||||
David Jack Leeds | Ymddiriedolwr | 29 June 2023 |
|
|||||||
Gillian Verity Mitchell | Ymddiriedolwr | 29 June 2023 |
|
|
||||||
Rev Paul Weston Goodliff | Ymddiriedolwr | 30 June 2022 |
|
|
||||||
Andrew Craig Howard | Ymddiriedolwr | 18 March 2021 |
|
|
||||||
Julian James Hills | Ymddiriedolwr | 18 March 2021 |
|
|||||||
ANDREW JAMES BARTON | Ymddiriedolwr | 12 March 2020 |
|
|||||||
Mike Wilkinson | Ymddiriedolwr | 28 March 2019 |
|
|
||||||
PAUL COX | Ymddiriedolwr | 17 March 2017 |
|
|
||||||
Rev SARAH ELIZABETH HAYES | Ymddiriedolwr | 16 March 2011 |
|
|
||||||
ALISTAIR EDWARD MONCUR BOOTH | Ymddiriedolwr | 15 September 2005 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.