Hanes ariannol THE LONDON DISTRICT AND SOUTH EASTERN PROVINCIAL ASSEMBLY OF UNITARIAN AND FREE CHRISTIAN CHURCHES (INCORPORATED)
Rhif yr elusen: 233390
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £100.73k | £89.69k | £60.59k | £64.10k | £86.21k | |
|
Cyfanswm gwariant | £163.94k | £281.29k | £126.08k | £132.33k | £156.22k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.