EVERGREEN HALL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Main Activities include provision of a meeting place for:- 1. The Dance Group 2. The Whist Group 3. The OAP's meeting place Provides a meeting place for many charitable groups and for events for the over 50's
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Pen-y-bont Ar Ogwr
Llywodraethu
- 14 Gorffennaf 1969: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Talu staff
- Rheoli risg
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geoffrey Edwin Cheetham | Cadeirydd | 14 September 2022 |
|
|
||||
Christine Cook | Ymddiriedolwr | 14 September 2022 |
|
|
||||
Beryl Channin | Ymddiriedolwr | 14 May 2019 |
|
|
||||
Veronica Norris | Ymddiriedolwr | 24 January 2019 |
|
|
||||
CLIFFORD LEWIS | Ymddiriedolwr | 08 June 2018 |
|
|
||||
PATRICIA PHIPPS | Ymddiriedolwr | 08 June 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £19.81k | £29.67k | £178 | £181 | £409 | |
|
Cyfanswm gwariant | £24.57k | £23.16k | £10.44k | £2.37k | £3.49k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £6.75k | £10.00k | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 28 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 30 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 16 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 14 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 14 Tachwedd 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 07 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 7TH MARCH 1962 AS VARIED BY SCHEME OF JANUARY 17 1980 as amended on 06 Jun 2018
Gwrthrychau elusennol
FOR RELIGIOUS SOCIAL MORAL AND PHYSICAL WELL-BEING OF THE OLD PEOPLE RESIDENT IN THE TOWN OF BRIDGEND BY THE PROVISION OF FACILITIES FOR SOCIAL PHYSICAL AND RECREATIONAL ACTIVITIES AND FOR SUCH OTHER CHARITABLE PURPOSE FOR THEIR BENEFIT AS SHALL FROM TIME TO TIME BE AGREED UPON.
Maes buddion
TOWN OF BRIDGEND
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
3 Bedw Arian
BRIDGEND
Mid Glamorgan
CF31 4TP
- Ffôn:
- 07463649335
- E-bost:
- evergreenhallbridgend@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window