THE GOOSNARGH AND WHITTINGHAM UNITED CHARITY

Rhif yr elusen: 233744
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The Trustees meet and approve the distribution of the income from investments to the needy within the area of benefit as described in the scheme of the Commissioners of 7th Feb 1977

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £7,540
Cyfanswm gwariant: £4,957

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Swydd Gaerhirfryn

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 07 Chwefror 1977: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

11 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
CLLR TREVOR JOHN TOMLINSON Cadeirydd 30 June 1984
WAR MEMORIAL
Derbyniwyd: Ar amser
RICHARD COOKSON'S PRIZES
Derbyniwyd: Ar amser
JOHN PARKINSON
Derbyniwyd: Ar amser
Paul Graham Stirrup Ymddiriedolwr 12 March 2024
JOHN PARKINSON
Derbyniwyd: Ar amser
RICHARD COOKSON'S PRIZES
Derbyniwyd: Ar amser
Rev Gregor Stewart Ymddiriedolwr 31 October 2023
THE JOHN ROPER BOUNTY FUND
Derbyniwyd: Ar amser
RICHARD COOKSON'S PRIZES
Derbyniwyd: Ar amser
JOHN PARKINSON
Derbyniwyd: Ar amser
PARKINSON'S CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
BUSHELL HOUSE
Derbyniwyd: Ar amser
STEPHEN DAVID HARDMAN Ymddiriedolwr 31 October 2023
RICHARD COOKSON'S PRIZES
Derbyniwyd: Ar amser
JOHN PARKINSON
Derbyniwyd: Ar amser
INGLEWHITE CONGREGATIONAL CHURCH
Derbyniwyd: Ar amser
Dorothy Brewer Ymddiriedolwr 12 March 2023
JOHN PARKINSON
Derbyniwyd: Ar amser
RICHARD COOKSON'S PRIZES
Derbyniwyd: Ar amser
John Shepherd Ymddiriedolwr 14 November 2022
Dim ar gofnod
David Richard Hall Cllr Ymddiriedolwr 21 October 2021
RICHARD COOKSON'S PRIZES
Derbyniwyd: Ar amser
JOHN PARKINSON
Derbyniwyd: Ar amser
DAVID HUGH MADDOCKS Ymddiriedolwr 09 January 2014
ST LEONARDS GILBERT AND SULLIVAN GROUP
Derbyniwyd: Ar amser
RICHARD COOKSON'S PRIZES
Derbyniwyd: Ar amser
JOHN PARKINSON
Derbyniwyd: Ar amser
Anthony David Burn Ymddiriedolwr 09 January 2014
RICHARD COOKSON'S PRIZES
Derbyniwyd: Ar amser
JOHN PARKINSON
Derbyniwyd: Ar amser
John Bretherton Ymddiriedolwr 21 May 2007
RICHARD COOKSON'S PRIZES
Derbyniwyd: Ar amser
JOHN PARKINSON
Derbyniwyd: Ar amser
JOHN SINGLETON Ymddiriedolwr
RICHARD COOKSON'S PRIZES
Derbyniwyd: Ar amser
JOHN PARKINSON
Derbyniwyd: Ar amser
WHITECHAPEL SCHOOL CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £5.61k £4.84k £5.05k £3.07k £7.54k
Cyfanswm gwariant £4.12k £3.63k £3.67k £13.42k £4.96k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 30 Medi 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 14 Mawrth 2024 135 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 19 Awst 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 16 Medi 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 02 Medi 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Lower Stanalee Farm
Stanalee Lane
Goosnargh
PRESTON
PR3 2EQ
Ffôn:
01995640224
E-bost:
Dim gwybodaeth ar gael
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael