Hanes ariannol PIONEER THEATRES LIMITED
Rhif yr elusen: 233801
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.79m | £3.65m | £3.00m | £3.54m | £4.30m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.35m | £3.57m | £1.96m | £3.46m | £4.41m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £278.74k | £233.78k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £306.00k | £1.37m | £256.00k | £2.00m | £524.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.42m | £1.93m | £2.42m | £2.64m | £2.28m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £281.11k | £243.07k | £80.94k | £284.90k | £262.07k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.08m | £1.48m | £504.75k | £616.42k | £1.75m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.14k | £1.92k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.03m | £3.28m | £1.73m | £3.27m | £4.21m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £310.65k | £284.63k | £229.49k | £186.93k | £202.53k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £20.96k | £0 | £26.54k | £36.90k | £26.73k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.