THE RETIRED MINISTERS' AND WIDOWS' FUND

Rhif yr elusen: 233835
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

To assist necessitious persons who are: (1) Retired ministers or (2) Widows or widowers of ministers or retired ministers of unitarian free churches, congregational, presbyterian, united reform and of the baptist denominations in England and Wales. Grants paid can be either annual and/or one-off grants. They are at the discretion of the trustees following consideration of written applications.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Cyfanswm incwm: £46,420
Cyfanswm gwariant: £33,774

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru A Lloegr

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 28 Ebrill 1964: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • THE SOCIETY FOR THE RELIEF OF NECESSITOUS WIDOWS OF PROTESTANT DISSENTING MINISTERS OF THE THREE DENOMINATIONS (Enw blaenorol)
  • THE WIDOWS FUND OF THE THREE DENOMINATIONS (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

8 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Robert Geoffrey Nicholls Ymddiriedolwr 30 April 2020
Dim ar gofnod
ANN ELIZABETH SHARPLES Ymddiriedolwr 17 May 2018
Dim ar gofnod
REV MARTIN NORMAN WHITELL Ymddiriedolwr 17 May 2017
Dim ar gofnod
Rev JEFFREY BOWES Ymddiriedolwr 17 May 2017
THE MINISTERIAL FELLOWSHIP BENEVOLENT FUND
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 189 diwrnod
THE GREAT MEETING HOUSE UNITARIAN CHURCH COVENTRY
Derbyniwyd: Ar amser
MINISTERS' PENSION FUND
Derbyniwyd: Ar amser
PAUL ANTHONY DAVIS Ymddiriedolwr 15 October 2015
Dim ar gofnod
MALCOLM JAMES JOHNSTON Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
Rev JULIAN JAMES MACRO Ymddiriedolwr
THE UNITED REFORMED CHURCH (WESSEX) TRUST LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
THE CMW CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Dr DOREEN JANE WILLIAMS Ymddiriedolwr
DR DANIEL WILLIAMS (COMMONLY KNOWN AS DR WILLIAMS'S TRUST)
Derbyniwyd: 51 diwrnod yn hwyr

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £47.11k £35.07k £40.64k £47.16k £46.42k
Cyfanswm gwariant £36.30k £31.01k £28.17k £26.85k £33.77k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 16 Ionawr 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 16 Ionawr 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 24 Ionawr 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023

(Mae'r cyfrifon
hyn wedi'u cymhwyso)

24 Ionawr 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 08 Chwefror 2023 8 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 08 Chwefror 2023 8 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 31 Rhagfyr 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 31 Rhagfyr 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 21 Rhagfyr 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 21 Rhagfyr 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
107 LAVENDER SWEEP
LONDON
SW11 1EA
Ffôn:
01438489171