Dogfen lywodraethu THE RETIRED MINISTERS' AND WIDOWS' FUND
Rhif yr elusen: 233835
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
RULES ADOPTED 29 JUNE 1932 AS AMENDED AT AGM DATED 6TH MAY 1987. FURTHER AMENDED 1 MARCH 1994 AND 22 APRIL 1999. ORDER DATED 20 JULY 2000 S61(2) AND SEALED SCHEME DATED 21 JULY 2000.
Gwrthrychau elusennol
TO ASSIST NECESSITOUS PERSONS WHO ARE: (1) RETIRED MINISTERS; OR (2) WIDOWS OR WIDOWERS OF MINISTERS OR RETIRED MINISTERS OF UNITARIAN, FREE CHRISTIAN, CONGREGATIONAL,PRESBYTERIAN, UNITED REFORMED AND BAPTIST DENOMINATIONS
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
PRESBYTERIAN, UNITARIAN, FREE CHRISTIAN, CONGREGATIONAL, UNITED REFORMED AND BAPTIST CHURCHES.
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.