KENNEDY MEMORIAL FUND

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Kennedy Memorial Trust administers the Kennedy Memorial Fund commemorating President John F. Kennedy by maintaining a memorial at Runnymede and awarding scholarships to British graduate students to attend Harvard University and the Massachusetts Institute of Technology. Each year the Trust provides graduate students with tuition fees, health cover, a stipend & travel grant.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 April 2024
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Cymru A Lloegr
- Gogledd Iwerddon
- Yr Alban
Llywodraethu
- 07 Mai 1964: Cofrestrwyd
- KENNEDY MEMORIAL TRUST (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIR MARK JEREMY WALPORT FMEDSCI | Cadeirydd | 06 July 2015 |
|
|
||||
Rupert Morley | Ymddiriedolwr | 30 September 2024 |
|
|
||||
Professor Kirstie Blair | Ymddiriedolwr | 30 September 2024 |
|
|
||||
Professor Shantashil Mitter | Ymddiriedolwr | 27 August 2024 |
|
|||||
Dr Tariq Baloch | Ymddiriedolwr | 10 July 2023 |
|
|
||||
Professor Gareth McKinley | Ymddiriedolwr | 28 November 2022 |
|
|
||||
Tilly Anne Franklin | Ymddiriedolwr | 27 September 2020 |
|
|
||||
Matthew Philip Clifford MBE | Ymddiriedolwr | 01 February 2019 |
|
|
||||
Moira Paul Wallace OBE | Ymddiriedolwr | 21 January 2019 |
|
|
||||
Mary Ann Sieghart | Ymddiriedolwr | 01 January 2016 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2020 | 30/04/2021 | 30/04/2022 | 30/04/2023 | 30/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £442.01k | £279.21k | £281.76k | £773.89k | £292.37k | |
|
Cyfanswm gwariant | £783.14k | £314.30k | £991.67k | £803.99k | £691.53k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | £158.85k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | £72.92k | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £803.99k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2024 | 20 Chwefror 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2024 | 20 Chwefror 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2023 | 19 Chwefror 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2023 | 19 Chwefror 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2022 | 13 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2022 | 13 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2021 | 26 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2021 | 13 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2020 | 20 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2020 | 29 Gorffennaf 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
APPEAL FOR FUNDS ISSUED ON 7 MAY 1964. TRUST DEED DATED 4 JULY 1964 AND AMENDED BY DEED OF VARIATION DATED 11 JULY 2007
Gwrthrychau elusennol
1. TO PROVIDE SCHOLARSHIPS TO ENABLE MEN AND WOMEN FROM THE UNITED KINGDOM TO GO AS UNDER-GRADUATES OR GRADUATES TO HARVARD UNIVERSITY, RADCLIFFE COLLEGE OR THE MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY. 2. TO SECURE AND LAY OUT A SITE ON RUNNYMEDE AS A PLACE TO WHICH THE PUBLIC HAVE ACCESS AND TO PROVIDE FOR ITS MANAGEMENT AND UPKEEP.
Maes buddion
UNRESTRICTED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
3 BIRDCAGE WALK
LONDON
SW1H 9JJ
- Ffôn:
- 02072221151
- E-bost:
- TIM@KENNEDYTRUST.ORG.UK
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window