ymddiriedolwyr CHILD EVANGELISM FELLOWSHIP OF BRITAIN
Rhif yr elusen: 235080
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KENNETH DAVID CRAWFORD COOK | Cadeirydd |
|
||||||
Louis Berkeley | Ymddiriedolwr | 23 January 2024 |
|
|
||||
Timothy David Creighton | Ymddiriedolwr | 01 December 2021 |
|
|
||||
Karen Fiona Johnston | Ymddiriedolwr | 20 January 2015 |
|
|
||||
William Nicholas Randall | Ymddiriedolwr | 12 December 2013 |
|
|
||||
ALLEYN PATRICIA WILSON | Ymddiriedolwr | 19 October 2012 |
|
|
||||
CHRISTOPHER HOLT | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.