ymddiriedolwyr THE GREEN, FLAGG
Rhif yr elusen: 235328
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (118 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scott Hermiston | Ymddiriedolwr | 04 June 2022 |
|
|
||||||
Patricia Ashworth | Ymddiriedolwr | 04 June 2022 |
|
|
||||||
John Hewerdine | Ymddiriedolwr | 27 May 2014 |
|
|
||||||
Stuart Ashworth | Ymddiriedolwr | 25 May 2014 |
|
|
||||||
Mark Johnson | Ymddiriedolwr | 28 May 2011 |
|
|
||||||
Helen Mason | Ymddiriedolwr | 23 March 2011 |
|
|||||||
Thomas Needham | Ymddiriedolwr | 25 May 2010 |
|
|
||||||
Mark Ruston | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
ALAN DAWSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
RICHARD O'BRIEN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
THE BRITISH AND FOREIGN UNITARIAN ASSOCIATION (INCORPORATED) | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
HAZEL WARHURST | Ymddiriedolwr |
|
||||||||
ADRIAN HOWARTH | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.