Hanes ariannol STEP ONE CHARITY
Rhif yr elusen: 235434
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.37m | £3.48m | £3.31m | £3.25m | £3.63m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.15m | £3.51m | £3.60m | £3.10m | £3.87m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £102.00k | £2.67m | £2.27m | £2.53m | £2.69m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £78.14k | £240.77k | £27.00k | £41.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £251.98k | £146.59k | £122.67k | £181.41k | £32.61k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £433.36k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.63m | £2.75m | £2.79m | £2.65m | £2.73m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £158.59k | £140.46k | £106.34k | £108.93k | £727.74k | |
|
Incwm - Arall | £332.23k | £0 | £293.40k | £313.34k | £133.93k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £227.99k | £52.09k | £111.05k | £169.34k | £15.16k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £4.14m | £3.47m | £3.55m | £3.03m | £3.77m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £10.75k | £40.87k | £47.42k | £70.22k | £99.55k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £81.00k | £6.01k | £41.65k | £41.46k | £37.90k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £40.87k | £0 | £51.69k | £42.53k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.