ymddiriedolwyr THE EMILY MATILDA EASTON BENEFACTION (1912)
Rhif yr elusen: 236166
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RICHARD SAXTON APPLEBY | Cadeirydd | 12 March 1985 |
|
|||||||
Carol Bloomfield | Ymddiriedolwr | 18 September 2019 |
|
|||||||
Rev Sarah Moon | Ymddiriedolwr | 19 September 2018 |
|
|||||||
Rev Margaret Mary Gilley | Ymddiriedolwr | 19 September 2018 |
|
|
||||||
Rev Dorothy Snowball | Ymddiriedolwr | 18 September 2018 |
|
|
||||||
Rev Glyn Evans | Ymddiriedolwr | 07 October 2013 |
|
|||||||
William Rigby | Ymddiriedolwr | 07 October 2013 |
|
|||||||
CHRISTIAN HUGH STUART SWINBURNE | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.