THE CHURCH OF ENGLAND PENSIONS BOARD

Rhif yr elusen: 236627
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Provides the best possible support and care, within available resources, to those who have retired from stipendiary and lay ministry within the Church of England, and to their dependants, through the provision of retirement and supported housing, and through discretionary grants to ensure beneficiaries have a minimum income standard.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Gwariant elusennol

Charitable expenditure

Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.

In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.

Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.

By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Mae gan yr elusen hon un neu fwy o is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
  • Llety/tai
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Darparu Cyllid Arall
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru A Lloegr

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 26 Mehefin 2003: y trosglwyddwyd cronfeydd i
  • 23 Ebrill 1993: Cofrestrwyd
  • 26 Mehefin 2003: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U TROSGLWYDDO (GI))
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • BISHOP MORLEY COLLEGE (Enw gwaith)
  • CHURCH WORKERS PENSIONS AUGMENTATION FUND (Enw gwaith)
  • CLERGY (WIDOWS AND DEPENDANTS) PENSIONS AUGMENTATION FUND (Enw gwaith)
  • CLERGY PENSIONS AUGMENTATION FUND (Enw gwaith)
  • CLERGY RETIREMENT HOUSING TRUST (Enw gwaith)
  • CLERGY WIDOWS AND DEPENDANTS PENSIONS AUGMENTATION FUND (Enw gwaith)
  • SUFFOLK CLERGY HOUSING TRUST (Enw gwaith)
  • THE CHURCH WORKERS PENSIONS AUGMENTATION FUND (Enw gwaith)
  • THE REV JOSHUA CASE TRUST (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

12 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
HAROLD CLIVE MATHER Cadeirydd 01 May 2019
THE MATTHEW 25 35 TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
CHURCH OF ENGLAND CENTRAL SERVICES
Derbyniwyd: Ar amser
Rev Trudie Anne Wigley Ymddiriedolwr 01 January 2025
DORCAN CHURCH SWINDON
Derbyniwyd: Ar amser
THE BRISTOL DIOCESAN BOARD OF FINANCE LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
Victoria Paramour Ymddiriedolwr 01 January 2025
Dim ar gofnod
Rev Eleanor Robertshaw Ymddiriedolwr 01 July 2021
Dim ar gofnod
Ian Wilson Ymddiriedolwr 01 July 2020
THE ROYAL COLLEGE OF GENERAL PRACTITIONERS
Derbyniwyd: Ar amser
ANTHONY NEIL KING Ymddiriedolwr 10 January 2020
Dim ar gofnod
Michaela Southworth Ymddiriedolwr 01 December 2018
Dim ar gofnod
Rev Caroline Titley Ymddiriedolwr 01 March 2018
Dim ar gofnod
Nikesh Patel Ymddiriedolwr 01 March 2018
Dim ar gofnod
Maggie Rodger Ymddiriedolwr 01 January 2016
Dim ar gofnod
Roger Boulton Ymddiriedolwr 01 January 2016
Dim ar gofnod
Emma Osbourne Ymddiriedolwr 01 January 2016
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £35.12m £29.08m £29.07m £31.66m £43.61m
Cyfanswm gwariant £31.11m £29.68m £30.24m £34.86m £38.47m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £10.88m £6.17m £6.13m £6.40m £15.10m
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £20.51m £21.04m £20.44m £22.14m £25.06m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £1.62m £1.39m £1.66m £1.61m £1.81m
Incwm - Arall £2.12m £479.00k £844.00k £1.52m £1.63m
Incwm - Cymynroddion £5.65m £785.00k £597.00k £739.00k £83.00k
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £31.08m £29.63m £30.18m £34.78m £38.39m
Gwariant - Ar godi arian £23.00k £49.00k £68.00k £81.00k £79.00k
Gwariant - Llywodraethu £125.00k £121.00k £112.00k £118.00k £191.00k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £49 £67.00k £81.00k £79.00k
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0

Asedau a rhwymedigaethau

Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau hunan ddefnydd

Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.

Buddsoddiadau Tymor Hir

Buddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.

Asedau eraill

Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.

Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd

Arian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.

Cyfanswm rhwymedigaethau

Dyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.
Asset / Liability 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Asedau hunan ddefnydd £259.02m £260.06m £259.17m £258.66m £259.80m
Buddsoddiadau tymor hir £42.27m £41.74m £46.86m £41.68m £40.86m
Cyfanswm asedau £11.13m £7.43m £5.77m £5.27m £6.66m
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd -£775.00k -£624.00k -£465.00k -£320.00k £0
Cyfanswm rhwymedigaethau £182.72m £180.77m £179.48m £181.72m £179.21m

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 24 Gorffennaf 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 24 Gorffennaf 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 22 Medi 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 22 Medi 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 09 Awst 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 09 Awst 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 25 Awst 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 25 Awst 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 14 Awst 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 14 Awst 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Elusennau cysylltiedig

Elusennau cysylltiedig
Dogfen lywodraethu
SCHEME OF THE CHARITY COMMISSIONERS DATED 12 MARCH 1974, RESOLUTION MADE UNDER SECTION 3 OF THE CHARITIES ACT 1985, SCHEMES DATED 13 FEBRUARY 2001, AND 16 DECEMBER 2002.
Gwrthrychau elusennol
PROVISION OF RESIDENCE FOR WIDOWS OF CLERGYMEN OF THE CHURCH OF ENGLAND OR ANY PERSONS IN NEED NOT LESS THAN 50 YEARS OLD BEING A RETIRED MEMBER OF THE CHURCH OF ENGLAND CLERGY OR THEIR SPOUSE, WIDOW OR WIDOWER (SEE SCHEME FOR FURTHER DETAILS). THE INCOME OF THE CHARITY FOR THE BENEFIT OF RESIDENTS OF THE CHARITY OR ANY OF THEM IN SUCH MANNER AS THE TRUSTEES THINK FIT FROM TIME TO TIME. (CHARITY WAS PREVIOUSLY REGISTERED ON 204201).
Maes buddion
TAUNTON, WINCHESTER, WORCESTER, CANTERBURY AND ELSEWHERE.
Hanes cofrestru
  • 26 Mehefin 2003 : Asset transfer out
  • 23 Ebrill 1993 : Cofrestrwyd
  • 26 Mehefin 2003 : Tynnwyd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
C OF E
PENSIONS BOARD
29 GREAT SMITH STREET
LONDON
SW1P 3PS
Ffôn:
02078981000